经营范围: 房地产开发。****
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
曾建赟 | -- | |||
张红 | -- |
变更前:无
变更后:潘彦梅,监事;赵多太,执行董事;赵多太,经理
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:金帝Kinde官网 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:金帝Kinde官网 2019-08-27
来源:金帝Kinde官网 2019-08-27
来源:金帝Kinde官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
更多 >