经营范围: 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(物业管理。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
贵阳日报社 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 冯建国* 董事长, 2 郭正龙 副董事长, 3 张康全 董事, 4 李德根 董事, 5 金舜福 董事, 6 李德根 经理, 7 张晓东 监事, 8 郑硕镐 监事
来源:新华网 2019-08-26
九牧王董事长喜获“中国广告长城奖广告主奖年度功勋人物奖”荣誉称号
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:欧普OPPLE官网 2019-08-26
来源:红蜻蜓官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:雷士照明官网 2019-08-29
来源:海尔官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >