经营范围: 人力资源管理咨询。(以上经营范围涉及行政审批的,须持行政许可证经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
贵州电视文化传媒有限公司 | -- |
变更前:无
变更后:高明(总经理) 高明(执行(常务)董事) 李丰春(监事)
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
更多 >