经营范围: 以下项目限分支机构经营:风力发电;烟气治理;环保科技技术服务;光伏发电技术开发;新能源工程和设备的技术开发、技术转让、技术服务;电厂的计算机系统服务;施工总承包;投资与资产管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经济信息咨询;物业管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
国电电力发展股份有限公司 | -- | 237650万元 | 237650万元 | 100% |
中国国电集团有限公司 | -- | --万元 | -- | -- |
变更前:无
变更后:姓名:陈冬青,职位:董事长;姓名:阳光,职位:执行董事;姓名:范仁达,职位:董事;姓名:阎焱,职位:董事;姓名:冯树臣,职位:董事;姓名:唐超雄,职位:董事;姓名:王忠渠,职位:董事;姓名:张文建,职位:董事;姓名:曲久辉,职位:独立董事;姓名:申晓留,职位:独立董事;姓名:谢秋野,职位:独立董事;姓名:张军,职位:总经理;姓名:邵国勇,职位:监事会主席;姓名:何丽丽,职位:监事;姓名:李伟,职位:监事;姓名:许兴洲,职位:监事;姓名:陈景东,职位:监事
变更前:无
变更后:陈冬青
变更前:无
变更后:姓名:阳光,职位:董事长;姓名:阎焱,职位:董事;姓名:张文建,职位:董事;姓名:唐超雄,职位:董事;姓名:陈冬青,职位:董事;姓名:王忠渠,职位:董事;姓名:范仁达,职位:董事;姓名:冯树臣,职位:董事;姓名:申晓留,职位:独立董事;姓名:曲久辉,职位:独立董事;姓名:谢秋野,职位:独立董事;姓名:陈冬青,职位:经理;姓名:邵国勇,职位:监事会主席;姓名:李伟,职位:监事;姓名:许兴洲,职位:监事;姓名:陈景东,职位:监事;姓名:何丽丽,职位:监事
变更前:无
变更后:姓名:阳光,职位:董事长;姓名:王忠渠,职位:董事;姓名:费智,职位:董事;姓名:阎焱,职位:董事;姓名:范仁达,职位:董事;姓名:王鸿艳,职位:董事;姓名:冯树臣,职位:董事;姓名:张文建,职位:董事;姓名:曲久辉,职位:独立董事;姓名:张晓鲁,职位:独立董事;姓名:谢秋野,职位:独立董事;姓名:费智,职位:总经理;姓名:邵国勇,职位:监事会主席;姓名:陈景东,职位:监事;姓名:李伟,职位:监事;姓名:许兴洲,职位:监事;姓名:何丽丽,职位:监事
变更前:无
变更后:姓名:阳光,职位:董事长;姓名:李宏远,职位:董事;姓名:陆延昌,职位:董事;姓名:翟立功,职位:董事;姓名:石定环,职位:董事;姓名:范仁达,职位:董事;姓名:闫焱,职位:董事;姓名:叶伟芳,职位:董事;姓名:王鸿艳,职位:董事;姓名:冯树臣,职位:董事;姓名:陈飞虎,职位:董事;姓名:费智,职位:总经理;姓名:高嵩,职位:监事会主席;姓名:陈斌,职位:监事;姓名:许兴洲,职位:监事;姓名:关晓春,职位:监事;姓名:李伟,职位:监事
来源:米兰春天官网 2019-08-29
来源:豪客来官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:金凯莎官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:星雅图官网 2019-08-29
来源:金凯莎官网 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >