经营范围: 预包装食品(批发、零售),建筑材料、装饰材料、机械设备销售;庆典礼仪、会场布置。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张小玲 | -- | |||
李建雄 | -- |
变更前:无
变更后:监事,李建雄,1973-05-16;432K,436A,张小玲,1983-11-05;
来源:中国触摸屏网 2019-08-29
来源:百度百家 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:搜狐-数码频道 2019-08-25
更多 >