经营范围: 按医疗器械经营企业许可证核定的范围内从事经营活动(医疗器械经营许可证有效期至2016年4月13日)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
褚智茹 | -- | 50 | 50 | 100% |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 孔凡* 董事长, 2 董智军 董事, 3 张英楠 董事, 4 李铁军 董事, 5 李仲元 董事, 6 李铁军 经理, 7 陈建兴 监事会主席, 8 李德跃 监事, 9 李长坡 监事, 10 郑金栋 监事
来源:凤凰时尚 2019-08-24
来源:杉杉FIRS官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:福田官网 2019-08-28
[福田欧曼汽车]重型卡车-尼日利亚500台福田欧曼重卡首批发车仪式圆满结束
来源:福田欧曼AUMAN 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:中国服装人才网-资 2019-08-28
更多 >