经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:大豆、油菜籽收购、销售。(涉及许可的凭许可证经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王秀林 | -- | |||
吕加来 | -- |
变更前:无
变更后:陈凯燕,监事,任命, ;刘少红,董事,任命, ;王峰,董事长,任命,是;吴涛芝,监事,任命, ;许掀涛,董事兼经理,任命, ;张冀芳,监事会主席,任命, ;
来源:CNPP/买购网 2019-08-27
来源:YOKA时尚网 2019-08-27
来源:佛山照明FSL官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:佛山照明FSL官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:YOKA时尚网 2019-08-28
更多 >