经营范围: 铝合金门窗、玻璃制品 加工零售*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 谢来红* 执行董事, 2 谢来红* 经理, 3 肖顺领 监事
来源: 2019-08-20
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
更多 >