经营范围: 计算机软硬件销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机维修服务,计算机租赁。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
谭丽华 | -- | |||
吴峰 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 龚宝冬* 执行董事, 2 龚宝冬* 经理, 3 尹志宇 监事
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:爱依瑞斯ARIS官 2019-08-27
来源:搜狐焦点家居网 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:帅丰SANFER官 2019-08-23
[眼镜品牌]博士眼镜董事长刘晓应邀出席第12届世界杰出华人奖颁奖盛典
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >