经营范围: 物业管理,水电安装。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈武军 | -- | |||
李艳平 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 李秀文* 执行董事, 2 李秀文* 经理, 3 于殿云 监事
来源:微信文章 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:森歌SENG官网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
更多 >