经营范围: 花卉种植、销售,农业种植、咨询服务,土石方工程。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈巨裕 | -- | |||
陈向群 | -- | |||
王太明 | -- | |||
王卫 | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 诸金荣; 组织机构: 钱永坤 职务: 监事; 诸金荣 职务: 执行董事兼总经理;
来源:九正建材网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:九正建材网 2019-08-28
来源:美之选官网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:美之选官网 2019-08-29
更多 >