经营范围: 酒店管理,旅游产业投资经营,养生保健咨询,建筑材料、装饰材料销售。(涉及行政许可的项目凭许可证经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘大强 | -- | |||
陈少雄 | -- | |||
朱为池 | -- | |||
陈末兰 | -- | |||
陈纯洲 | -- |
变更前:无
变更后:李云龙
来源:和讯-财经新闻 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:中国照明网 2019-08-29
来源:凤凰网-资讯 2019-08-24
来源:华衣网-资讯 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:海尔官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >