经营范围: 太阳能光热及光伏产品的设计、生产、销售及安装服务,水箱设计、生产、销售及安装服务,配件销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
郭桃英 | -- | |||
周学众 | -- |
变更前:无
变更后:太阳能光热及光伏产品的设计、生产、销售及安装服务,水箱设计、生产、销售及安装服务,配件销售。
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
更多 >