经营范围: 日用百货、办公用品、电器、电线电缆、服饰、五金交电、建材的批发及零售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李文霞 | -- | |||
李隆翔 | -- |
变更前:无
变更后:监事,何飞龙,1966-07-23;执行董事兼总经理,马林,1975-09-23;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >