经营范围: 一般经营项目:服务:太阳能利用的技术研究及产品开发,建筑节能技术研究及产品开发,太阳能产品、建筑节能产品的技术咨询及工程施工;销售:太阳能产品,建筑节能产品。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
吴钦凡 | -- | |||
马月琴 | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 李先辰; 股东: 李先辰, 10万; 组织机构: 李先辰 职务: 执行董事兼总经理; 王平 职务: 监事;
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:微信文章 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >