经营范围: 一般经营项目:土地规划设计(凭资质证书经营);其他无需报经审批的一切合法项目。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
薛继兵 | -- | |||
董传德 | -- | |||
郑世勇 | -- |
变更前:无
变更后:股东: 董传德, 5.05万; 郑世勇, 45.45万; 薛继兵, 50.5万; 组织机构: 董传德 职务: 执行董事兼总经理; 薛继兵 职务: 监事;
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >