经营范围: 一般经营项目:服务:投资管理,投资咨询(除证券、期货),财务咨询,经济信息咨询(除商品中介)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
何涧 | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 何涧; 企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资); 许可经营项目: ; 股东: 何涧, 5000万; 组织机构: 何涧 职务: 执行董事兼总经理; 吕冠桦 职务: 监事;
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >