经营范围: 一般经营项目:文化艺术策划、市场营销策划、网络技术咨询、技术服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王秀丽 | -- | |||
伍风业 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 王刚* 董事长, 2 宁柏宇 董事, 3 龚绮 董事, 4 王刚* 经理, 5 杨宇舒 监事
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
更多 >