经营范围: 一般经营项目:合作社自有资产的管理、经营,实业投资。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
沈如兴等267人 | -- | - | ||
莫小娣等153人 | -- | - | ||
莫文相等163人 | -- | - | ||
莫富林等142人 | -- | - | ||
徐兴祖等98人 | -- | - |
变更前:无
变更后:李亮亮;郭洪彬;
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
更多 >