经营范围: 一般经营项目:房地产中介服务。**
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
孙宏 | -- | - | ||
沈玮 | -- | - |
变更前:无
变更后:2004-08-03~2034-07-02
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
何艾伦(Alan Hardy)-李宁全球创意中心(GIC)设计总监介绍
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >