经营范围: 铜銦鎵硒太阳能研究 ;产品购销。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
温福辰 | -- | |||
郭宇 | -- | |||
董兰祯 | -- |
变更前:无
变更后:负责人:郑隽尧; 成员:郑隽尧; 成员:魏杰;
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:板川SAKACO官 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:板川SAKACO官 2019-08-20
更多 >