经营范围: 贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保;诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金进行投资(有效期至2016年8月1日)。(以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项,不得经营;需其它部门审批的事项,待批准后,方可经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王强 | -- | |||
吴增利 | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 李文忠; 组织机构: 陈剑枫 职务: 董事; 仇建平 职务: 董事; 李文忠 职务: 董事长; 刘葩 职务: 董事; 周思远 职务: 董事;
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:硅谷动力网站 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:中兴ZTE官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
[手机品牌]中兴通讯2012年国际专利申请量达3906件 蝉联全球第一
来源:中兴ZTE官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >