经营范围: 国家允许的项目投资及资产管理;投资咨询(不含证券及期货投资咨询)。**
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李广棣 | -- | |||
杨书侠 | -- | |||
李国行 | -- | |||
张宝才 | -- | |||
戴国庆 | -- |
变更前:无
变更后:杨劲
来源:云南白药官网 2019-08-18
来源:中伦官网 2019-08-28
来源:云南白药官网 2019-08-28
来源:富安娜官网 2019-08-25
来源:白莲官网 2019-08-29
来源:萧山网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
[中伦律师]中伦庆祝建所二十周年庆典及客户答谢晚宴在京圆满举行
来源:中伦官网 2019-08-29
更多 >