经营范围: 房地产开发与经营。(以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项,不得经营,需其它部门审批的事项,待批准后,方可经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李君亭 | -- | |||
郭业 | -- | |||
刘建光 | -- |
变更前:无
变更后:康丽霞
高田贤三(TAKADA KENZO)-Kenzo公司创始人介绍
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >