经营范围: 环保设备及相关配件的技术研发;钢材、焦炭、建材(木材除外)、五金工具、家用电器、水暖管件、机械设备(特种设备、专用设备除外)、化工产品(危险化学品除外)的批发零售;民用采暖炉的生产与销售(压力容器除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李庆来 | -- | |||
李辉 | -- | |||
李庆来 | -- |
变更前:无
变更后:; 2014-08-19章程备案时间:2014年8月29日,监事由原来的米健永变更为李辉
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-27
更多 >