经营范围: 生物质能源的研发*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
魏腾飞 | -- | |||
岳群山 | -- | |||
李增朝 | -- | |||
王联合 | -- | |||
王增宝 | -- |
变更前:无
变更后:吴志刚,朱强,
来源:中国财会网 2019-08-29
来源:马钢官网 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:新浪新闻 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >