经营范围: 餐饮管理咨询。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
宋剧滨 | -- | |||
董琼 | -- |
变更前:无
变更后:1 史恩旺 自然人股东
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:中国石化Sinop 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:中国石化Sinop 2019-08-29
来源:隆进官网 2019-08-21
来源:新浪财经 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >