经营范围: 摄影服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杨帆 | -- |
变更前:无
变更后:姓名:李海林 联系电话:***********992 职务:执行董事兼总经理 任免机构:股东委派 身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 身份证件号码:370830************
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:德维尔Deweie 2019-08-28
来源:德维尔Deweie 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-19
更多 >