经营范围: 餐饮管理;保洁服务;商务信息咨询。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
汪长琴 | -- | |||
姚明 | -- | |||
姚亮 | -- |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
韩柏瀚(Mr. John Holmberg)-歌帝梵巧克力-高迪瓦巧克力公司亚太区董事总经理介绍
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
吴欣亮-洲明光电-深圳市洲明科技股份有限公司副总经理兼中国区销售总监介绍
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-21
来源: 2019-08-29
更多 >