经营范围: 餐饮管理;餐饮服务(限分支机构经营);餐饮及熟食店经营管理;果蔬、农副产品、水产品、肉类、禽蛋类配送(除专项许可);餐饮项目策划及投资。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
赵玉岭 | -- | |||
陈海顿 | -- | |||
邵青云 | -- |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >