经营范围: 化妆品、日用百货、服装、鞋帽销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王云 | -- | |||
杜建 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 王大亮* 执行董事, 2 王大亮* 经理, 3 张伟 监事
来源:中粮COFCO官网 2019-08-25
来源:中粮COFCO官网 2019-08-29
来源:中粮COFCO官网 2019-08-28
中粮集团董事长宁高宁入围《财富》“中国最具影响力的50位商界领袖”
来源:中粮COFCO官网 2019-08-28
来源:OUR奥华官网 2019-08-28
来源:OUR奥华官网 2019-08-28
来源:OUR奥华官网 2019-08-29
来源:OUR奥华官网 2019-08-23
更多 >