经营范围: 会务、会展服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
骆良花 | -- | |||
李惠 | -- | |||
何雷 | -- |
变更前:无
变更后:营业期限: 2004-12-30 至 2016-12-29执照有效期限: 2004-12-30 至 2016-12-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:辉山官网 2019-08-25
来源:辉山官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:辉山官网 2019-08-29
来源:辉山官网 2019-08-29
更多 >