经营范围: 投资管理;投资信息咨询;商务信息咨询;市场调查;企业管理咨询;项目投资咨询。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
彭鹏 | -- | |||
马永强 | -- | |||
叶云虎 | -- | |||
刘朝廷 | -- |
变更前:无
变更后:翁才林;曾新
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-18
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >