经营范围: 电子、家电、文体教育产品开发、生产与销售;计算机软硬件、建筑智能化系统工程;网络集成系统技术转让、开发、咨询与服务;商业管理咨询服务,房屋租赁,物业管理、设备管理。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
赵凌燕 | -- | 50万元 | 50万元 | 50.00% |
辜晓明 | -- | 50万元 | 50万元 | 50.00% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-26
更多 >