经营范围: 软件信息的开发、转让及应用;计算机系统的开发及应用;标识标签的设计销售;系统设备及耗材、喷印打印设备、办公通信设备、包装材料及设备、计算机硬件的销售;图书设计。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
夏明抗 | -- | |||
王宗光 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 姜汝洪* 董事长, 2 姜桐 董事, 3 史凤玲 董事, 4 杨鹏博 董事, 5 李彬 董事, 6 范亚峻 董事, 7 朱火生 董事, 8 朱火生 经理, 9 范亚峻 经理, 10 李彬 经理, 11 姜汝洪* 总经理, 12 韩雯 监事会主席, 13 刘锐 监事, 14 康东辉 监事, 15 张玉福 监事, 16 姜克成 监事
来源:太平洋家居网-展会 2019-08-28
来源:金德官网 2019-08-28
来源:中华橱柜网 2019-08-29
来源:中关村-新闻中心 2019-08-17
来源:金德官网 2019-08-28
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:金德官网 2019-08-29
来源:金德官网 2019-08-27
更多 >