经营范围: 牲畜、家禽饲养、销售;谷物、蔬菜、食用菌、花卉、水果种植、销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
贾文宇 | -- | |||
刘禹 | -- | |||
石雪东 | -- | |||
齐国魁 | -- | |||
刘建华 | -- |
变更前:无
变更后:2012-04-06 至 2016-03-09
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >