经营范围: 建筑智能化设施安装(在资质范围内从事经营)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
徐宏丽 | -- | |||
孙世言 | -- | |||
袁同庆 | -- | |||
丁明浩 | -- | |||
孙万林 | -- |
变更前:无
变更后:蔡熙扬,董事长兼经理,任命,是;陈文,董事,选举, ;侯君辉,董事,选举, ;吉文立,监事会主席,选举, ;梁颂宪,董事,选举, ;沈平,监事,选举, ;王英杰,董事,选举, ;张晓敏,监事,选举, ;
来源:全友家居官网 2019-08-25
来源:江苏新闻网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:全友家居官网 2019-08-25
来源:全友家居官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:欧意OUYI官网 2019-08-28
更多 >