经营范围: 投资管理,物流配送,公用设施建设,房地产建筑,旅游开发
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李玉奎 | -- | |||
王莉妮 | -- | |||
汝洪艳 | -- |
变更前:无
变更后:黄叶长,执行董事,委派,是;苏效昭,监事,委派, ;
来源:朝阳CME官网 2019-08-29
来源:朝阳CME官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:奥特朗官网 2019-08-26
来源:朝阳CME官网 2019-08-27
来源:搜狐焦点家居网 2019-08-29
来源:朝阳CME官网 2019-08-26
来源:奥特朗官网 2019-08-28
更多 >