经营范围: 按资质证书规定的范围经营。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
郭红飚 | -- | |||
李忠诚 | -- | |||
马晓燕 | -- | |||
郭岐山 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 王凯强* 董事长, 2 范文 董事, 3 冯丽萍 董事, 4 王凯强* 经理, 5 苏杭 监事
来源:格兰GELAN官网 2019-08-29
来源:天极网-手机频道 2019-08-25
来源:YATO易尔拓官网 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:步步高官网 2019-08-27
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
更多 >