经营范围: 地球物理勘查:丙级。(有效期2011年6月17日至2016年6月16日)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李宝 | -- | |||
杨继成 | -- | |||
王亚军 | -- | |||
史洪伟 | -- | |||
吴秋华 | -- |
变更前:无
变更后:李秀珍
来源:中国服装网-资讯中 2019-08-25
来源:新华网 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:21CN-新闻频道 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-27
来源:搜狐-滚动频道 2019-08-28
来源:象屿官网 2019-08-27
更多 >