经营范围: 旅游景区规划设计(丙级)、旅游经济咨询,会议服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李景友 | -- | |||
王朗玲 | -- | |||
焦方义 | -- | |||
李贺 | -- | |||
谢永刚 | -- |
变更前:无
变更后:1993-06-07/2023-06-07
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:红黄蓝教育官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:微信文章 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >