经营范围: 矿山机械、矿山机械配件、配电开关控制设备、金属结构、监控设备制造***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王佩红 | -- | |||
贺锋 | -- | |||
秦继宏 | -- | |||
文怀权 | -- | |||
秦守民 | -- |
变更前:无
变更后:{2012-08-07,2015-08-07}
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >