经营范围: 教育信息咨询;文化艺术交流策划;会展服务;企业管理咨询;企业营销策划;设计、制作、代理、发布国内广告业务;计算机软件技术研究。(以上范围,国家法律、行政法规及规章规定须审批的项目除外)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杨林 | -- | |||
杨韶康 | -- |
变更前:无
变更后:2015-05-06章程备案
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
更多 >