经营范围: 企业管理咨询服务,企业运行管理。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
崔秀梅 | -- | |||
刘永杰 | -- | |||
孙彩丽 | -- | |||
郑玲玲 | -- | |||
李国红 | -- |
变更前:无
变更后:2000-11-16~2040-11-15
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:伊可新官网 2019-08-29
来源:华衣网-资讯 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:搜狐媒体平台 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >