经营范围: 黑谷子酩溜酒生产与销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘振亚 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 阴安臣 董事长, 2 申有长* 董事, 3 刘爱军 董事, 4 郭海晨 董事, 5 申有长* 经理, 6 黄洁 监事
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-25
更多 >