经营范围: 房地产开发与经营(凭资质证经营)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
袁运华 | -- | - | ||
韩建平 | -- | - | ||
吕福春 | -- | - | ||
任忠生 | -- | - |
变更前:无
变更后:吕福春
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:美尔凯特MELLK 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >