经营范围: 房地产开发与销售及园林绿化(凭有效资质证经营)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
樊喜英 | -- | |||
靳永增 | -- | |||
靳玲玲 | -- | |||
靳卫霞 | -- | |||
靳伟伟 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 柴进* 执行董事, 2 柴进* 经理, 3 唐文建 监事
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:MK鑫雅官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:森歌SENG官网 2019-08-29
更多 >