经营范围: 旅游会展与展览展示服务;旅游企业形象设计;旅游项目策划;旅游景区智能化管理系统软件开发与相关技术推广;旅游酒店管理。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
闫占勇 | -- | |||
鲍义军 | -- |
变更前:无
变更后:姓名: 周灵贞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 周灵贞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 周有根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >