经营范围: 批发:预包装食品(凭许可证在有效期内经营);酒类技术咨询、营销策划、设计;包装物及原附件材料代理、销售服务**
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张建锋 | -- | |||
全建朝 | -- | |||
杨仲敏 | -- | |||
谷建平 | -- | |||
李玲芝 | -- |
变更前:无
变更后:李玲芝;谷建平;全建朝;杨仲敏;张建锋;
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:板川SAKACO官 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >