经营范围: 物业管理(凭资质证经营)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘俊英 | -- | |||
张春平 | -- |
变更前:无
变更后:庄国印;庄广海;丁善普;何占奎;裴学仲;顾相钦;
来源:红黄蓝官网 2019-08-29
来源:红黄蓝官网 2019-08-24
来源:古今官网 2019-08-28
来源:红黄蓝官网 2019-08-29
来源:安信官网 2019-08-29
来源:大申网 2019-08-27
来源:安信官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >